VERDU ORTIZ ANDRES
Informe ejecutivo de VERDU ORTIZ ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VERDU ORTIZ ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TURIA INBEST ESPAÑA SL | Apoderado | 09/11/2023 | |
GT SALA ESPAÑA SL | Apoderado | 08/11/2023 | |
DESARROLLADORA SABA ESPAÑA SL | Apoderado | 08/11/2023 |
VINCULACIONES DE VERDU ORTIZ ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERDU ORTIZ ANDRES
Empresa: TURIA INBEST ESPAÑA SL
Administrador Solidario
Apoderado
- Arquimbau Guastavino Claudia
- Verdu Ortiz Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11464, L 8742, F 186, S 8, H V 214165, I/A 1 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-46
Empresa: DESARROLLADORA SABA ESPAÑA SL
Administrador Solidario
Apoderado
- Arquimbau Guastavino Claudia
- Verdu Ortiz Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11463, L 8741, F 201, S 8, H V 214123, I/A 1 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-46
Empresa: GT SALA ESPAÑA SL
Administrador Solidario
Apoderado
- Arquimbau Guastavino Claudia
- Verdu Ortiz Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11463, L 8741, F 196, S 8, H V 214122, I/A 1 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-46
Empresa: VANCOVAL MEDITERRANEO SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Verdu Ortiz Andres
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7039, L 4342, F 9, S 8, H V 80505, I/A 21 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-46
Empresa: MASIA DE TRAVER SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Verdu Ortiz Andres
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7977, L 5272, F 12, S 8, H V 100670, I/A 10 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-46
Empresa: VANCOVAL MEDITERRANEO SA
Secretario
- Verdu Ortiz Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7039, L 4342, F 9, S 8, H V 80505, I/A 20 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-46
Empresa: VANCOVAL MEDITERRANEO SA
Consejero
Secretario
- Verdu Ortiz Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7039, L 4342, F 8, S 8, H V 80505, I/A 15 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-46
Empresa: MASIA DE TRAVER SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Verdu Ortiz Andres
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7977, L 5272, F 11, S 8, H V 100670, I/A 5 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-46
Empresa: MASIA DE TRAVER SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Verdu Ortiz Andres
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7977, L 5272, F 11, S 8, H V 100670, I/A 5 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-46
Empresa: VANCOVAL MEDITERRANEO SA
Presidente
Secretario
- Verdu Ortiz Andres
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7039, L 4342, F 7, S 8, H V 80505, I/A 13 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-46
VER MAS ACTOS
Información de VERDU ORTIZ ANDRES
Mostramos los datos de VERDU ORTIZ ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERDU ORTIZ ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos