VERDU ÑIGUEZ RAMON
Informe ejecutivo de VERDU ÑIGUEZ RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VERDU ÑIGUEZ RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS AUXILIARES KATOS SL | Socio Unico | 06/11/2020 | |
INDUSTRIAS AUXILIARES KATOS SL | Administrador Unico | 06/11/2020 | |
MULTISERVICIOS RUEVER SL | Socio Unico | 25/10/2018 | |
MULTISERVICIOS RUEVER SL | Administrador Unico | 25/10/2018 | |
APARADOS LODAYMA SL | Socio Unico | 26/04/2017 | |
APARADOS LODAYMA SL | Administrador Unico | 26/04/2017 | |
APARADOS ALBAELX SL | Socio Unico | 15/07/2015 | |
APARADOS ALBAELX SL | Administrador Unico | 15/07/2015 |
VINCULACIONES DE VERDU ÑIGUEZ RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERDU ÑIGUEZ RAMON
Empresa: INDUSTRIAS AUXILIARES KATOS SL
Administrador Unico
- Verdu Ñiguez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 26, S 8, H A 171787, I/A 1 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-03
Empresa: INDUSTRIAS AUXILIARES KATOS SL
Socio Único
- Verdu Ñiguez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 26, S 8, H A 171787, I/A 1 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-03
Empresa: MULTISERVICIOS RUEVER SL
Administrador Unico
- Verdu Ñiguez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4164 , F 1, S 8, H A 162242, I/A 1 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-03
Empresa: MULTISERVICIOS RUEVER SL
Socio Único
- Verdu Ñiguez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4164 , F 1, S 8, H A 162242, I/A 1 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-03
Empresa: APARADOS LODAYMA SL
Administrador Unico
- Verdu Ñiguez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4030 , F 222, S 8, H A 154878, I/A 1 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-03
Empresa: APARADOS LODAYMA SL
Socio Único
- Verdu Ñiguez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4030 , F 222, S 8, H A 154878, I/A 1 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-03
Empresa: APARADOS ALBAELX SL
Administrador Unico
- Verdu Ñiguez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 202, S 8, H A 145895, I/A 1 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-03
Empresa: APARADOS ALBAELX SL
Socio Único
- Verdu Ñiguez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 202, S 8, H A 145895, I/A 1 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-03
Información de VERDU ÑIGUEZ RAMON
Mostramos los datos de VERDU ÑIGUEZ RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERDU ÑIGUEZ RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos