VERDU IBAÑEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de VERDU IBAÑEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VERDU IBAÑEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CINTHYANA DISEÑO SL | Administrador Unico | 17/02/2015 | 13/10/2023 |
VERIBLA ARTICULOS SL | Liquidador | 12/04/2022 | 12/04/2022 |
VERIBLA ARTICULOS SL | Administrador Unico | 05/03/2019 | 12/04/2022 |
VINCULACIONES DE VERDU IBAÑEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERDU IBAÑEZ ALBERTO
Empresa: CINTHYANA DISEÑO SL
Administrador Unico
- Verdu Ibañez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 2, S 8, H A 124170, I/A 7 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-03
Empresa: VERIBLA ARTICULOS SL
Liquidador
- Verdu Ibañez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 137, S 8, H A 88978, I/A 5 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-03
Empresa: VERIBLA ARTICULOS SL
Administrador Unico
- Verdu Ibañez Alberto
Liquidador
- Verdu Ibañez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 137, S 8, H A 88978, I/A 5 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-03
Empresa: VERIBLA ARTICULOS SL
Administrador Unico
- Verdu Ibañez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 137, S 8, H A 88978, I/A 3 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-03
Empresa: CINTHYANA DISEÑO SL
Administrador Unico
- Verdu Ibañez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 2, S 8, H A 124170, I/A 5 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-03
Información de VERDU IBAÑEZ ALBERTO
Mostramos los datos de VERDU IBAÑEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERDU IBAÑEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos