VERDU GARCIA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de VERDU GARCIA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VERDU GARCIA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA LOMA DE LA FUENTE SL | Administrador Unico | 14/06/2016 | |
DUVER SL | Administrador Unico | 09/12/1996 | 23/05/2016 |
VINCULACIONES DE VERDU GARCIA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERDU GARCIA JOSE LUIS
Empresa: LA LOMA DE LA FUENTE SL
Administrador Unico
- Verdu Garcia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2359 , F 180, S 8, H A 60313, I/A 2 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-03
Empresa: DUVER SL
Administrador Unico
- Verdu Garcia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 42, S 8, H A 21603, I/A 5 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-03
Empresa: DUVER SL
Administrador Unico
- Verdu Garcia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 41, S 8, H A 21603, I/A 2 (09/12/1996)
CVE: BORME-A-2011-12-03
Información de VERDU GARCIA JOSE LUIS
Mostramos los datos de VERDU GARCIA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERDU GARCIA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos