VERDOY MARZA IGNACIO
Informe ejecutivo de VERDOY MARZA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VERDOY MARZA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOTESMALT SL | Administrador Unico | 22/08/2013 | |
TOTESMALT SL | Socio Unico | 22/08/2013 | |
GALAXY CERAMICAS SL | Administrador Unico | 22/08/2013 | |
GALAXY CERAMICAS SL | Socio Unico | 22/08/2013 | |
UNIVERSAL DE SERVICIOS CASTELLON 2010 SL | Administrador Unico | 07/10/2010 |
VINCULACIONES DE VERDOY MARZA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERDOY MARZA IGNACIO
Empresa: GALAXY CERAMICAS SL
Socio Único
- Verdoy Marza Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 904, L 469, F 111, S 8, H CS 12970, I/A 6 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-12
Empresa: GALAXY CERAMICAS SL
Administrador Unico
- Verdoy Marza Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 904, L 469, F 111, S 8, H CS 12970, I/A 5 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-12
Empresa: TOTESMALT SL
Socio Único
- Verdoy Marza Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868, L 435, F 104, S 8, H CS 11971, I/A 8 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-12
Empresa: TOTESMALT SL
Administrador Unico
- Verdoy Marza Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868, L 435, F 104, S 8, H CS 11971, I/A 7 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-12
Administrador Unico
- Verdoy Marza Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1547, L 1109, F 214, S 8, H CS 32481, I/A 1 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-12
Socio Único
- Verdoy Marza Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1547, L 1109, F 214, S 8, H CS 32481, I/A 1 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-12
Empresa: GRANPA SOLAR SL
Administrador Unico
- Verdoy Marza Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431, L 993, F 94, S 8, H CS 28755, I/A 3 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-12
Información de VERDOY MARZA IGNACIO
Mostramos los datos de VERDOY MARZA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERDOY MARZA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos