VERDERA BUSUTIL JAVIER
Informe ejecutivo de VERDERA BUSUTIL JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VERDERA BUSUTIL JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLANA DE SERVER SL | Presidente | 20/11/2023 | |
GABINETE JURIDICO BUSUTIL CHILLIDA SL | Consejero | 16/11/2022 | |
GABINETE JURIDICO BUSUTIL CHILLIDA SL | Presidente | 16/11/2022 | |
PLANA DE SERVER SL | Consejero Delegado Solidario | 09/03/2020 | |
PLANA DE SERVER SL | Consejero | 09/03/2020 | |
BUSUTIL Y VERDERA ESTUDIO JURIDICO SL | Consejero | 28/01/2019 |
VINCULACIONES DE VERDERA BUSUTIL JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERDERA BUSUTIL JAVIER
Empresa: PLANA DE SERVER SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Verdera Busutil Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290, L 853, F 168, S 8, H CS 24436, I/A 9 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-12
Consejero
- Busutil Perez Alejandro
- Hohnrath Suwannarat Carlos Claudio
- Verdera Busutil Javier
- Verdera Busutil Pablo
Presidente
- Verdera Busutil Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3192, L 506, F 66, S 8, H V 3082,BIS , I/ 19 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-46
Empresa: PLANA DE SERVER SL
Consejero Delegado Solidario
- Verdera Busutil Javier
- Verdera Busutil Maria
Consejero
- Verdera Busutil Javier
- Verdera Busutil Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290, L 853, F 167, S 8, H CS 24436, I/A 8 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-12
Consejero Delegado
Consejero
- Busutil Santos Maria Jose
- Verdera Busutil Carlos
- Verdera Busutil Ignacio
- Verdera Busutil Javier
- Verdera Busutil Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469, L 5759, F 46, S 8, H V 114495, I/A 6 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-46
Información de VERDERA BUSUTIL JAVIER
Mostramos los datos de VERDERA BUSUTIL JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERDERA BUSUTIL JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos