VERDEJO MARTINEZ MERCEDES CUSTODIA
Informe ejecutivo de VERDEJO MARTINEZ MERCEDES CUSTODIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VERDEJO MARTINEZ MERCEDES CUSTODIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JORGE VERDEJO MARTINEZ SL | Administrador Solidario | 03/01/2019 |
VINCULACIONES DE VERDEJO MARTINEZ MERCEDES CUSTODIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERDEJO MARTINEZ MERCEDES CUSTODIA
Administrador Solidario
- Verdejo Martinez Jorge
- Verdejo Martinez Mercedes Custodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28381 , F 22, S 8, H M 511097, I/A 2 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-28
Administrador Solidario
- Verdejo Martinez Jorge
- Verdejo Martinez Mercedes Custodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28381 , F 22, S 8, H M 511097, I/A 2 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-28
Administrador Solidario
- Verdejo Martinez Jorge
- Verdejo Martinez Mercedes Custodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28381 , F 20, S 8, H M 511097, I/A 1 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-28
Información de VERDEJO MARTINEZ MERCEDES CUSTODIA
Mostramos los datos de VERDEJO MARTINEZ MERCEDES CUSTODIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERDEJO MARTINEZ MERCEDES CUSTODIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos