VERDE CISNEROS JESUS
Informe ejecutivo de VERDE CISNEROS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VERDE CISNEROS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTIKO IBERIA SL | Administrador Solidario | 11/07/2024 | |
GLOBAL FACTORY TRADING 2020 SL | Apoderado | 20/07/2021 | |
GREEN REAL ESTATE 61 SL | Administrador Unico | 14/10/2020 | |
GLOBAL FACTORY CULINARY SL | Administrador Unico | 07/11/2018 | |
FOSTER FOOD ESPAÑA SA | Administrador Unico | 22/08/2013 |
VINCULACIONES DE VERDE CISNEROS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERDE CISNEROS JESUS
Empresa: MOTIKO IBERIA SL
Administrador Solidario
- Vasilescu Constantin- Valentin
- Verde Cisneros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 772932, I/A 2 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: MOTIKO IBERIA SL
Administrador Unico
- Verde Cisneros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 772932, I/A 2 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: IBERTROPIC LATINO SL
Liquidador
- Verde Cisneros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40677 , F 42, S 8, H M 721835, I/A 2 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-28
Empresa: IBERTROPIC LATINO SL
Administrador Unico
- Verde Cisneros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40677 , F 42, S 8, H M 721835, I/A 2 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-28
Empresa: MOTIKO IBERIA SL
Administrador Unico
- Verde Cisneros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43796 , F 126, S 8, H M 772932, I/A 1 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-28
Empresa: GLOBAL FACTORY TRADING 2020 SL
Apoderado
- Verde Cisneros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40620 , F 124, S 8, H M 720821, I/A 2 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-28
Empresa: GREEN REAL ESTATE 61 SL
Administrador Unico
- Verde Cisneros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40924 , F 171, S 8, H M 725916, I/A 1 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-28
Empresa: IBERTROPIC LATINO SL
Administrador Unico
- Verde Cisneros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40677 , F 41, S 8, H M 721835, I/A 1 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-28
Empresa: FOSTER FOOD ESPAÑA SA
Administrador Unico
- Verde Cisneros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10613 , F 171, S 8, H M 168226, I/A 7 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Empresa: GLOBAL FACTORY CULINARY SL
Administrador Unico
- Verde Cisneros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38280 , F 191, S 8, H M 681160, I/A 1 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-28
VER MAS ACTOS
Información de VERDE CISNEROS JESUS
Mostramos los datos de VERDE CISNEROS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERDE CISNEROS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos