VERA SICILIA PEDRO
Informe ejecutivo de VERA SICILIA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VERA SICILIA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERA SICILIA BUSINESS GROUP SL | Apoderado | 15/11/2023 | |
E2K GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS SA | Consejero | 15/10/2021 | |
E2K GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS SA | PresEjecutiv | 15/10/2021 | |
E2K GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS SA | Presidente | 15/10/2021 | |
COLLECTIVE INVESTEMENT COMPANY OF MEDIATION SA | Representante | 29/01/2021 | |
E2K IMD CORREDURIA DE SEGUROS SL | Representante | 18/02/2014 |
VINCULACIONES DE VERA SICILIA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERA SICILIA PEDRO
Empresa: VERA SICILIA BUSINESS GROUP SL
Apoderado
- Vera Sicilia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32532 , F 160, S 8, H M 585558, I/A 8 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Empresa: E2K GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS SA
Consejero Delegado
Consejero
PresEjecutiv
- Vera Sicilia Pedro
Presidente
- Vera Sicilia Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39257 , F 151, S 8, H M 472495, I/A 17 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: E2K GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS SA
Consejero Delegado Solidario
- Iglesias Lopez Higinio
- Vera Sicilia Pedro
Consejero
PresEjecutiv
- Vera Sicilia Pedro
Presidente
- Vera Sicilia Pedro
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39257 , F 151, S 8, H M 472495, I/A 17 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Administrador Mancomunado
Representante
- Iglesias Lopez Higinio
- Vera Sicilia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33957 , F 204, S 8, H M 519386, I/A 13 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-28
Empresa: VERA SICILIA BUSINESS GROUP SL
Administrador Unico
- Vera Sicilia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32532 , F 160, S 8, H M 585558, I/A 6 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-28
Empresa: OPEN CALL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Vera Sicilia Pedro
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3933 , F 186, S 8, H AS 24468, I/A 24 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-33
Empresa: E2000 FINANCIAL INVESTMENTS SA
Consejero Delegado Solidario
- Iglesias Lopez Higinio
- Vera Sicilia Pedro
Consejero
- Iglesias Lopez Higinio
- Intxausti Iturbe Jose Maria
- Llorens Santonja Ana Cristina
- Vera Sicilia Pedro
PresEjecutiv
- Vera Sicilia Pedro
Presidente
- Vera Sicilia Pedro
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26606 , F 11, S 8, H M 472495, I/A 11 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Empresa: E2000 IMD SL
Administrador Unico
Representante
- Vera Sicilia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19560 , F 12, S 8, H M 343660, I/A 7 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-28
Empresa: E2000 FINANCIAL INVESTMENTS SA
Presidente
- Vera Sicilia Pedro
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26606 , F 8, S 8, H M 472495, I/A 8 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-28
Empresa: E2000 FINANCIAL INVESTMENTS SA
Consejero Delegado Solidario
- Iglesias Lopez Higinio
- Vera Sicilia Pedro
PresEjecutiv
- Vera Sicilia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26606 , F 8, S 8, H M 472495, I/A 8 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-28
VER MAS ACTOS
Información de VERA SICILIA PEDRO
Mostramos los datos de VERA SICILIA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERA SICILIA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos