VERA SANTANA ZULEIKA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de VERA SANTANA ZULEIKA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VERA SANTANA ZULEIKA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMOCION LAS MAJORERAS SL | Administrador Unico | 23/06/2020 | |
SUPERMERCADOS VERA SANTANA SL | Socio Unico | 14/02/2019 | |
SUPERMERCADOS VERA SANTANA SL | Administrador Unico | 14/02/2019 | |
AITAYO ALIMENTACION SL | Socio Unico | 24/10/2012 |
VINCULACIONES DE VERA SANTANA ZULEIKA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERA SANTANA ZULEIKA DEL CARMEN
Empresa: AUTOMOCION LAS MAJORERAS SL
Administrador Unico
- Vera Santana Zuleika Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2227 , F 203, S 8, H GC 56186, I/A 2 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-35
Empresa: SUPERMERCADOS VERA SANTANA SL
Administrador Unico
- Vera Santana Zuleika Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2210 , F 149, S 8, H GC 55165, I/A 1 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-35
Empresa: SUPERMERCADOS VERA SANTANA SL
Socio Único
- Vera Santana Zuleika Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2210 , F 149, S 8, H GC 55165, I/A 1 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-35
Empresa: AITAYO ALIMENTACION SL
Administrador Unico
- Vera Santana Zuleika Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 95, S 8, H GC 46177, I/A 2 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-35
Empresa: AITAYO ALIMENTACION SL
Administrador Unico
- Vera Santana Zuleika Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 94, S 8, H GC 46177, I/A 1 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-35
Empresa: AITAYO ALIMENTACION SL
Socio Único
- Vera Santana Zuleika Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 94, S 8, H GC 46177, I/A 1 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-35
Información de VERA SANTANA ZULEIKA DEL CARMEN
Mostramos los datos de VERA SANTANA ZULEIKA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERA SANTANA ZULEIKA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos