VERA DE ARMAS PABLO ROMEN
Informe ejecutivo de VERA DE ARMAS PABLO ROMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VERA DE ARMAS PABLO ROMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERANICO 2024 SL | Administrador Solidario | 02/08/2024 | |
VANYP GROUP SL | Administrador Solidario | 16/02/2024 |
VINCULACIONES DE VERA DE ARMAS PABLO ROMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERA DE ARMAS PABLO ROMEN
Empresa: VIPPASS EVENTS SL
Administrador Unico
- Vera De Armas Pablo Romen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 71595, I/A 3 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: VERANICO 2024 SL
Administrador Solidario
- Nicomedes Gonzalez Sanchez
- Vera De Armas Pablo Romen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 72744, I/A 1 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: VANYP GROUP SL
Administrador Solidario
- Vera De Armas Pablo Romen
- Vicente Ezequiel Clerigues Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3904 , F 209, S 8, H TF 71668, I/A 1 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-38
Empresa: VIPPASS EVENTS SL
Administrador Unico
- Vera De Armas Pablo Romen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3902 , F 161, S 8, H TF 71595, I/A 1 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-38
Empresa: PAVIDA TENERIFE SL
Liquidador Mancomunado
- Achi Ruiz Dario Jorge
- Clerigues Martinez Vicente Ezequiel
- Vera De Armas Pablo Romen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 56, S 8, H TF 64229, I/A 2 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-38
Empresa: PAVIDA TENERIFE SL
Administrador Mancomunado
- Achi Ruiz Dario Jorge
- Cleriguez Martinez Vicente Ezequiel
- Vera De Armas Pablo Romen
Liquidador Mancomunado
- Achi Ruiz Dario Jorge
- Clerigues Martinez Vicente Ezequiel
- Vera De Armas Pablo Romen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 56, S 8, H TF 64229, I/A 2 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-38
Empresa: PAVIDA TENERIFE SL
Administrador Mancomunado
- Achi Ruiz Dario Jorge
- Cleriguez Martinez Vicente Ezequiel
- Vera De Armas Pablo Romen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 55, S 8, H TF 64229, I/A 1 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-38
Información de VERA DE ARMAS PABLO ROMEN
Mostramos los datos de VERA DE ARMAS PABLO ROMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERA DE ARMAS PABLO ROMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos