VERA CERDA FRANCISCO GUALTERIO
Informe ejecutivo de VERA CERDA FRANCISCO GUALTERIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VERA CERDA FRANCISCO GUALTERIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCUDIAMAR SL | Vicepresidente | 13/09/2019 | |
ALCUDIAMAR SL | Consejero | 13/09/2019 | |
SOL Y VERA SL | Apoderado | 04/06/2015 | |
SOLARES Y TERRENOS SL | Presidente | 12/07/2011 | |
SOLARES Y TERRENOS SL | Consejero | 12/07/2011 |
VINCULACIONES DE VERA CERDA FRANCISCO GUALTERIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERA CERDA FRANCISCO GUALTERIO
Empresa: PROMOCIONES LLENAIRE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Vera Cerda Catalina
- Vera Cerda Francisco Gualterio
- Vera Cerda Maria Antonia
Presidente
- Vera Cerda Francisco Gualterio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 72, S 8, H PM 9416, I/A 12 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-07
Empresa: SOL Y VERA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Vera Cerda Catalina
- Vera Cerda Francisco Gualterio
- Vera Cerda Maria Antonia
Presidente
- Vera Cerda Francisco Gualterio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 3, S 8, H PM 4145, I/A 26 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-07
Empresa: ALCUDIAMAR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bennasar Ferrer Sebastian
- Bestard Figuerola Bartomeu
- Domingo Truyols Juan
- Melia Ques Maria Teresa
- Sanchez Riera Venancio Eduardo
- Vera Cerda Francisco Gualterio
- Vilaire Cifre Samuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vera Cerda Francisco Gualterio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 148, S 8, H PM 17626, I/A 33 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-07
Empresa: ALCUDIAMAR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bennasar Ferrer Sebastian
- Bestard Figuerola Bartomeu
- Domingo Truyols Juan
- Melia Ques Maria Teresa
- Sanchez Riera Sebastia
- Vera Cerda Francisco Gualterio
- Vilaire Cifre Samuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vera Cerda Francisco Gualterio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 148, S 8, H PM 17626, I/A 33 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-07
Consejero
- Salas Pelegrin Ana
- Vera Cerda Francisco Gualterio
- Vera Salas Antonia
- Vera Salas Manuel
- Vera Salas Sandra
Presidente
- Vera Cerda Francisco Gualterio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738 , F 177, S 8, H PM 82965, I/A 2 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-07
Consejero
- Salas Pelegrin Ana
- Vera Cerda Francisco Gualterio
- Vera Salas Antonia
- Vera Salas Manuel
- Vera Salas Sandra
Presidente
- Vera Cerda Francisco Gualterio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738 , F 175, S 8, H PM 82965, I/A 1 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-07
Empresa: ALCUDIAMAR SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vera Cerda Francisco Gualterio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 115, S 8, H PM 17626, I/A 25 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-07
Empresa: SOL Y VERA SL
Apoderado
- Vera Cerda Francisco Gualterio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 2, S 8, H PM 4145, I/A 23 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-07
Empresa: ALCUDIAMAR SL
Presidente
Vicepresidente
- Vera Cerda Francisco Gualterio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 114, S 8, H PM 17626, I/A 23 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-07
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 183, S 8, H PM 17611, I/A 20 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-07
VER MAS ACTOS
Información de VERA CERDA FRANCISCO GUALTERIO
Mostramos los datos de VERA CERDA FRANCISCO GUALTERIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERA CERDA FRANCISCO GUALTERIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos