VENTURA OLIVA MARIA ROSA
Informe ejecutivo de VENTURA OLIVA MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VENTURA OLIVA MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSORCIO INMOBILIARIO FORS SL | Administrador Unico | 16/09/2011 |
VINCULACIONES DE VENTURA OLIVA MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENTURA OLIVA MARIA ROSA
Empresa: CONSORCIO INMOBILIARIO FORS SL
Administrador Unico
- Ventura Oliva Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27354 , F 78, S 8, H B 117313, I/A 8 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-08
Empresa: CONSORCIO INMOBILIARIO FORS SL
Administrador Unico
- Ventura Oliva Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27354 , F 78, S 8, H B 117313, I/A 8 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-08
Empresa: TORADUNSA SL
Administrador Unico
- Ventura Oliva Maria Rosa
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2836 , F 77, S 8, H TF 39554, I/A 6 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-38
Empresa: TORADUNSA SL
Administrador Unico
- Ventura Oliva Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2836 , F 76, S 8, H TF 39554, I/A 5 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-38
Empresa: TORADUNSA SL
Administrador Unico
- Ventura Oliva Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2836 , F 76, S 8, H TF 39554, I/A 5 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-38
Empresa: HOTELES TENEGUIA SL
Administrador Solidario
- Caparros Garcia Enrique
- Ventura Oliva Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 196, S 8, H IP 1169, I/A 7 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-38
Información de VENTURA OLIVA MARIA ROSA
Mostramos los datos de VENTURA OLIVA MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENTURA OLIVA MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos