VENTURA HORTA JORGE
Informe ejecutivo de VENTURA HORTA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VENTURA HORTA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APROP ONLINE SL | Administrador Unico | 02/10/2023 | |
DESERV SUGEST SLL | Administrador Unico | 02/10/2013 |
VINCULACIONES DE VENTURA HORTA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENTURA HORTA JORGE
Empresa: APROP ONLINE SL
Administrador Unico
- Ventura Horta Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46886 , F 91, S 8, H B 534241, I/A 2 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-08
Empresa: NEXTEL SYSTEM SL
Consejero Delegado
- Padros Perejoan Marcel
- Ventura Horta Jorge
Consejero
- Massot Felip Josep Ramon
- Massot Torne Eric
- Padros Perejoan Jordi
- Padros Perejoan Marcel
- Ventura Horta Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41577 , F 61, S 8, H B 389464, I/A 3 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-08
Empresa: DESERV SUGEST SLL
Administrador Unico
- Ventura Horta Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43959 , F 6, S 8, H B 442862, I/A 1 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-08
Empresa: NEXTEL SYSTEM SL
Consejero Delegado
- Padros Perejoan Marcel
- Ventura Horta Jorge
Consejero
- Massot Felip Josep Ramon
- Massot Torne Eric
- Padros Perejoan Jordi
- Padros Perejoan Marcel
- Ventura Horta Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41577 , F 60, S 8, H B 389464, I/A 2 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-08
Información de VENTURA HORTA JORGE
Mostramos los datos de VENTURA HORTA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENTURA HORTA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos