VENTURA GARCIA TERESA
Informe ejecutivo de VENTURA GARCIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VENTURA GARCIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/07/2024 | |
ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SL | Apoderado Solidario | 31/01/2022 |
VINCULACIONES DE VENTURA GARCIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENTURA GARCIA TERESA
Empresa: ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Robles Jose Luis
- Ventura Garcia Teresa
- Zuñiga Gomez Ana
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 80467, I/A 66 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-46
Empresa: ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cervera Guerrero Antonio Miguel
- Garcia Robles Jose Luis
- Ventura Garcia Teresa
- Zuñiga Gomez Ana
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 80467, I/A 66 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-46
Empresa: ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cervera Guerrero Antonio Miguel
- Garcia Robles Jose Luis
- Ventura Garcia Teresa
- Zuñiga Gomez Ana
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10021, L 7303, F 119, S 8, H V 80467, I/A 62 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-46
Empresa: ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Albert Aragon Fernando
- Albert Aragon Fernando
- Garcia Nebot Vicente Joaquin
- Garcia Nebot Vicente Joaquin
- Garcia Robles Jose Luis
- Garcia Robles Jose Luis
- Medina Fernandez Begoña
- Mira Veintimilla Maria Jose
- Mira Veintimilla Maria Jose
- Mira Veintimilla Maria Jose
- Salazar Ramirez Cristina
- Salazar Ramirez Cristina
- Salazar Ramirez Cristina
- Ventura Garcia Teresa
- Ventura Garcia Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10021, L 7303, F 119, S 8, H V 80467, I/A 62 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-46
Empresa: ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cervera Guerrero Antonio Miguel
- Garcia Robles Jose Luis
- Ventura Garcia Teresa
- Zuñiga Gomez Ana
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10021, L 7303, F 117, S 8, H V 80467, I/A 58 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-46
Empresa: ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SL
Apoderado Solidario
- Ventura Garcia Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10021, L 7303, F 115, S 8, H V 80467, I/A 53 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-46
Empresa: PARQUE EMPRESARIAL DE SAGUNTO SL
Apoderado Mancomunado
- Albert Aragon Fernando
- Albert Aragon Fernando
- Garcia Nebot Vicente Joaquin
- Garcia Nebot Vicente Joaquin
- Garcia Robles Jose Luis
- Garcia Robles Jose Luis
- Medina Fernandez Begoña
- Mira Veintimilla Maria Jose
- Mira Veintimilla Maria Jose
- Salazar Ramirez Cristina
- Salazar Ramirez Cristina
- Ventura Garcia Teresa
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10021, L 7303, F 113, S 8, H V 80467, I/A 48 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-46
Empresa: PARQUE EMPRESARIAL DE SAGUNTO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Marin Ferreiro Blanca
- Mira Veintimilla Maria Jose
- Muñoz Jimenez Ivan
- Ventura Garcia Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10021, L 7303, F 111, S 8, H V 80467, I/A 44 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-46
Información de VENTURA GARCIA TERESA
Mostramos los datos de VENTURA GARCIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENTURA GARCIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos