VENTOSINOS RODRIGUEZ AMPARO
Informe ejecutivo de VENTOSINOS RODRIGUEZ AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VENTOSINOS RODRIGUEZ AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOLDOS TOLCIP SL | Socio Unico | 24/03/2020 | |
TOLDOS MAJADAHONDA 2002 SL | Socio Unico | 13/08/2014 | |
TOLCIP 1988 SL | Administrador Unico | 09/10/2013 | |
CONSULTING KAM MADRID 2013 SL | Administrador Unico | 26/04/2013 |
VINCULACIONES DE VENTOSINOS RODRIGUEZ AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENTOSINOS RODRIGUEZ AMPARO
Empresa: QUARTZ KRV 7 SL
Administrador Unico
- Ventosinos Rodriguez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35395 , F 75, S 8, H M 636294, I/A 4 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-28
Empresa: TOLDOS TOLCIP SL
Nuevo Socio Único
- Ventosinos Rodriguez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35333 , F 85, S 8, H M 635175, I/A 2 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-28
Empresa: TOLCIP 1988 SL
Socio Único
- Ventosinos Rodriguez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31533 , F 16, S 8, H M 567456, I/A 2 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-60-28
Empresa: CONSULTING KAM MADRID 2013 SL
Socio Único
- Ventosinos Rodriguez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30940 , F 195, S 8, H M 556917, I/A 3 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
Empresa: TOLDOS MAJADAHONDA 2002 SL
Administrador Unico
- Ventosinos Rodriguez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32504 , F 60, S 8, H M 585060, I/A 2 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-28
Empresa: QUARTZ KRV 7 SL
Administrador Unico
- Ventosinos Rodriguez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35395 , F 73, S 8, H M 636294, I/A 1 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
Empresa: QUARTZ KRV 7 SL
Socio Único
- Ventosinos Rodriguez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35395 , F 73, S 8, H M 636294, I/A 1 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
Empresa: TOLDOS MAJADAHONDA 2002 SL
Administrador Unico
- Ventosinos Rodriguez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32504 , F 59, S 8, H M 585060, I/A 1 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-28
Empresa: TOLDOS MAJADAHONDA 2002 SL
Socio Único
- Ventosinos Rodriguez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32504 , F 59, S 8, H M 585060, I/A 1 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-28
Empresa: TOLCIP 1988 SL
Administrador Unico
- Ventosinos Rodriguez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31533 , F 15, S 8, H M 567456, I/A 1 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-28
VER MAS ACTOS
Información de VENTOSINOS RODRIGUEZ AMPARO
Mostramos los datos de VENTOSINOS RODRIGUEZ AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENTOSINOS RODRIGUEZ AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos