VENTOSA PEDROSA ENRIQUE
Informe ejecutivo de VENTOSA PEDROSA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VENTOSA PEDROSA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLUTARCO MADRID SL | Administrador Solidario | 21/06/2021 | |
HECHO HOME SL | Administrador Mancomunado | 10/02/2021 | |
QUESADA Y SAGUNTO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SL | Administrador Solidario | 09/12/2020 |
VINCULACIONES DE VENTOSA PEDROSA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENTOSA PEDROSA ENRIQUE
Empresa: PLUTARCO MADRID SL
Administrador Solidario
- Arana Fernandez De Gamboa Ana- Juste
- Ventosa Pedrosa Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36263 , F 13, S 8, H M 651550, I/A 3 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-28
Empresa: HECHO HOME SL
Administrador Mancomunado
- Arana Fernandez De Gamboa Ana
- Tomas Mateos Carlos Alberto
- Ventosa Pedrosa Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41462 , F 58, S 8, H M 734722, I/A 1 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
Administrador Solidario
- Arana Fernandez De Gamboa Ana- Juste
- Tomas Mateos Carlos Alberto
- Ventosa Pedrosa Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41192 , F 170, S 8, H M 730354, I/A 1 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Empresa: PLUTARCO MADRID SL
Administrador Solidario
- Arana Fernandez De Gamboa Ana- Juste
- Ventosa Pedrosa Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36263 , F 13, S 8, H M 651550, I/A 2 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
Empresa: PLUTARCO MADRID SL
Administrador Solidario
- Arana Fernandez De Gamboa Ana- Juste
- Ventosa Pedrosa Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36263 , F 11, S 8, H M 651550, I/A 1 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
Información de VENTOSA PEDROSA ENRIQUE
Mostramos los datos de VENTOSA PEDROSA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENTOSA PEDROSA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos