VENTOSA FRANQUES JUAN PABLO
Informe ejecutivo de VENTOSA FRANQUES JUAN PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VENTOSA FRANQUES JUAN PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VACOMILER SL | Apoderado Solidario | 23/10/2023 | |
CALONGE 1911 SL | Administrador Unico | 18/08/2020 |
VINCULACIONES DE VENTOSA FRANQUES JUAN PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENTOSA FRANQUES JUAN PABLO
Empresa: VACOMILER SL
Apoderado Solidario
- Ventosa Franques Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42904 , F 89, S 8, H B 418261, I/A 8 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-08
Empresa: VACOMILER SL
Administrador Unico
- Ventosa Franques Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42904 , F 89, S 8, H B 418261, I/A 7 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-08
Empresa: CALONGE 1911 SL
Administrador Unico
- Ventosa Franques Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45113 , F 41, S 8, H B 232672, I/A 7 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-08
Empresa: VENSOL SERVICIOS DE CONSULTORIA SL
Administrador
- Ventosa Franques Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36622 , F 146, S 8, H B 280344, I/A 9 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-08
Empresa: PROYECTOS INTEGRALES DE FORMACION SL
Administrador Unico
- Ventosa Franques Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25657 , F 28, S 8, H M 462396, I/A 5 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-28
Empresa: EPISE SA
Administrador Unico
- Ventosa Franques Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35763 , F 65, S 8, H B 19309, I/A 34 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-08
Empresa: SKILLS CENTER SL
Administrador
- Ventosa Franques Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33103 , F 29, S 8, H B 222687, I/A 10 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-08
Empresa: VACOMILER SL
Administrador Unico
- Ventosa Franques Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42904 , F 86, S 8, H B 418261, I/A 2 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-08
Empresa: EPISE SA
Administrador Unico
- Ventosa Franques Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35763 , F 64, S 8, H B 19309, I/A 31 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-08
Información de VENTOSA FRANQUES JUAN PABLO
Mostramos los datos de VENTOSA FRANQUES JUAN PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENTOSA FRANQUES JUAN PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos