VENTOSA ALVAREZ ESTRADA IGNACIO
Informe ejecutivo de VENTOSA ALVAREZ ESTRADA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VENTOSA ALVAREZ ESTRADA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIRESTING ELECTRONIC PUBLISHING SL | Representante | 04/12/2009 | 22/12/2019 |
NATALIUX REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 16/11/2011 | 24/10/2014 |
VINCULACIONES DE VENTOSA ALVAREZ ESTRADA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENTOSA ALVAREZ ESTRADA IGNACIO
Empresa: FIRESTING ELECTRONIC PUBLISHING SL
Administrador Unico
Representante
- Ventosa Alvarez Estrada Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23244 , F 215, S 8, H M 416638, I/A 6 (22/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
Empresa: NATALIUX REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Ventosa Alvarez Estrada Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25954 , F 41, S 8, H M 467804, I/A 6 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-28
Empresa: NATALIUX REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Ventosa Alvarez Estrada Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25954 , F 38, S 8, H M 467804, I/A 3 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-28
Empresa: FIRESTING ELECTRONIC PUBLISHING SL
Administrador Unico
Representante
- Ventosa Alvarez Estrada Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23244 , F 213, S 8, H M 416638, I/A 4 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-28
Información de VENTOSA ALVAREZ ESTRADA IGNACIO
Mostramos los datos de VENTOSA ALVAREZ ESTRADA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENTOSA ALVAREZ ESTRADA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos