VENTOS OMEDES MARIA
Informe ejecutivo de VENTOS OMEDES MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VENTOS OMEDES MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENAVANZA SL | Apoderado Mancomunado | 16/12/2020 | |
NOVAINEXA SL | Consejero | 04/04/2017 | |
VENAVANZA SL | Consejero | 09/01/2014 |
VINCULACIONES DE VENTOS OMEDES MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENTOS OMEDES MARIA
Empresa: VENAVANZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36890 , F 41, S 8, H M 660011, I/A 10 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-28
Empresa: ESENCIAS VENTOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Ventos Omedes Maria
Consejero
- Ventos Omedes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36786 , F 154, S 8, H B 170095, I/A 14 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-08
Empresa: NOVAINEXA SL
Consejero
Presidente
- Ventos Omedes Isabel
- Ventos Omedes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42088 , F 19, S 8, H B 278636, I/A 18 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-08
Empresa: NOVAINEXA SL
Consejero
- Ventos Omedes Ernesto
- Ventos Omedes Maria
Presidente
- Ventos Omedes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42088 , F 19, S 8, H B 278636, I/A 18 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-08
Empresa: VENAVANZA SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40341 , F 96, S 8, H B 278634, I/A 11 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Consejero
- Ventos Omedes Gloria
- Ventos Omedes Maria
Presidente
- Ventos Omedes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38273 , F 177, S 8, H B 278636, I/A 13 (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-08
Información de VENTOS OMEDES MARIA
Mostramos los datos de VENTOS OMEDES MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENTOS OMEDES MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos