VENTAS AGUILAR MARIO
Informe ejecutivo de VENTAS AGUILAR MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VENTAS AGUILAR MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENTECOOL SL | Socio Unico | 11/04/2024 | |
GENTECOOL SL | Administrador Unico | 11/04/2024 | |
MADROÑAL CENAMOR PELUQUEROS SL | Administrador Unico | 02/02/2024 | |
MADROÑAL CENAMOR PELUQUEROS SL | Socio Unico | 02/02/2024 | |
HAIR 124 SL | Administrador Unico | 03/12/2018 |
VINCULACIONES DE VENTAS AGUILAR MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENTAS AGUILAR MARIO
Empresa: GENTECOOL SL
Administrador Unico
- Ventas Aguilar Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46756 , F 30, S 8, H M 820719, I/A 1 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-28
Empresa: GENTECOOL SL
Socio Único
- Ventas Aguilar Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46756 , F 30, S 8, H M 820719, I/A 1 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-28
Empresa: MADROÑAL CENAMOR PELUQUEROS SL
Administrador Unico
- Ventas Aguilar Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26430 , F 40, S 8, H M 476291, I/A 3 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Empresa: MADROÑAL CENAMOR PELUQUEROS SL
Nuevo Socio Único
- Ventas Aguilar Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26430 , F 40, S 8, H M 476291, I/A 3 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Empresa: HAIR 124 SL
Administrador Unico
- Ventas Aguilar Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22625 , F 83, S 8, H M 404585, I/A 3 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-28
Empresa: HAIR 124 SL
Administrador Mancomunado
- Sanchez Garcia Marta
- Ventas Aguilar Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22625 , F 83, S 8, H M 404585, I/A 3 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-28
Empresa: HAIR 124 SL
Administrador Mancomunado
- Sanchez Garcia Marta
- Ventas Aguilar Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22625 , F 83, S 8, H M 404585, I/A 2 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-28
Información de VENTAS AGUILAR MARIO
Mostramos los datos de VENTAS AGUILAR MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENTAS AGUILAR MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos