VENEGAS DIAZ GERMAN
Informe ejecutivo de VENEGAS DIAZ GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VENEGAS DIAZ GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARGUT SL | Apoderado | 26/09/2023 | |
SELECON CONSULTORES SLP | Soc.Prof. | 01/02/2013 | |
SELECON CONSULTORES SLP | Administrador Solidario | 01/02/2013 | |
TANICOM SEVILLA SL | Apoderado | 09/06/2009 | |
ARGUT SL | Apoderado | 08/06/2009 |
VINCULACIONES DE VENEGAS DIAZ GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENEGAS DIAZ GERMAN
Empresa: ARGUT SL
Apoderado
- Venegas Diaz German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6251 , F 106, S 8, H SE 58122, I/A 17 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-41
Empresa: SELECON CONSULTORES SLP
Administrador Solidario
- Rodriguez Arteaga Fernando Manuel
- Venegas Diaz German
Soc.Prof.
- Rodriguez Arteaga Fernando Manuel
- Venegas Diaz German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5641 , F 170, S 8, H SE 95982, I/A 1 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-41
Empresa: TANICOM SEVILLA SL
Apoderado
- Venegas Diaz German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2680 , F 177, S 8, H SE 32968, I/A 6 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-41
Empresa: ARGUT SL
Apoderado
- Venegas Diaz German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3964 , F 223, S 8, H SE 58122, I/A 8 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-41
Información de VENEGAS DIAZ GERMAN
Mostramos los datos de VENEGAS DIAZ GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENEGAS DIAZ GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos