VENDRELL CAMPMANY MARIA TERESA
Informe ejecutivo de VENDRELL CAMPMANY MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VENDRELL CAMPMANY MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UVES INVERSIONES SL | Administrador Unico | 14/06/2022 |
VINCULACIONES DE VENDRELL CAMPMANY MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENDRELL CAMPMANY MARIA TERESA
Empresa: UVES INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Vendrell Campmany Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38502 , F 124, S 8, H B 328781, I/A 4 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-08
Empresa: UVES INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Vendrell Campmany Maria Teresa
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38502 , F 124, S 8, H B 328781, I/A 4 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-08
Empresa: INMOBILIARIA SANT DOMENEC SL
Administrador Unico
- Vendrell Campmany Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23547 , F 64, S 8, H B 54893, I/A 11 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Empresa: UVES INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Vendrell Campmany Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38502 , F 124, S 8, H B 328781, I/A 3 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-08
Empresa: INMOBILIARIA SANT DOMENEC SL
Administrador Unico
- Vendrell Campmany Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23547 , F 61, S 8, H B 54893, I/A 6 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-08
Información de VENDRELL CAMPMANY MARIA TERESA
Mostramos los datos de VENDRELL CAMPMANY MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENDRELL CAMPMANY MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos