VENDRELL AGUILAR MARIAM N
Informe ejecutivo de VENDRELL AGUILAR MARIAM N
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE VENDRELL AGUILAR MARIAM N
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENDRELL AGUILAR MARIAM N
Empresa: C&A MODAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alba Minguez Ruben
- Ferrando Lebraud Ernault Patricio
- Gonzalez Llanera Miguel
- Montero Gilo Gema
- Vendrell Aguilar Mariam N
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42959 , F 135, S 8, H M 343136, I/A 483 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: C&A MODAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42959 , F 130, S 8, H M 343136, I/A 479 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Empresa: C&A MODAS SL
Apoderado
- Espinola Martin Maria Jose
- Espinola Martin Maria Jose
- Vendrell Aguilar Mariam N
- Vendrell Aguilar Mariam N
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34050 , F 168, S 8, H M 343136, I/A 396 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28
Información de VENDRELL AGUILAR MARIAM N
Mostramos los datos de VENDRELL AGUILAR MARIAM N que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENDRELL AGUILAR MARIAM N, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos