VELOSO HERNANDEZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de VELOSO HERNANDEZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELOSO HERNANDEZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTO PANKARIS SL | Administrador Solidario | 27/01/2010 |
VINCULACIONES DE VELOSO HERNANDEZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELOSO HERNANDEZ ANA MARIA
Empresa: MANZANO-VELOSO SL
Administrador Mancomunado
- Manzano Fernandez Juan Carlos
- Veloso Hernandez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2674 , F 63, S 8, H T 43871, I/A 2 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-43
Empresa: MANZANO-VELOSO SL
Administrador Mancomunado
- Manzano Fernandez Juan Carlos
- Veloso Hernandez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2674 , F 60, S 8, H T 43871, I/A 1 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-43
Empresa: PROYECTO PANKARIS SL
Administrador Solidario
- Veloso Hernandez Ana Maria
- Veloso Hernandez Angel
- Veloso Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2530 , F 208, S 8, H T 41025, I/A 1 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-43
Información de VELOSO HERNANDEZ ANA MARIA
Mostramos los datos de VELOSO HERNANDEZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELOSO HERNANDEZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos