VELOSO CACHALDORA JESUS
Informe ejecutivo de VELOSO CACHALDORA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELOSO CACHALDORA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VANGUARD CONCEPTS SL | Administrador Solidario | 31/08/2011 |
VINCULACIONES DE VELOSO CACHALDORA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELOSO CACHALDORA JESUS
Empresa: CACHALDORA SL
Administrador Unico
- Veloso Cachaldora Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 373 , F 143, S 8, H LU 11739, I/A 5 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-27
Empresa: VANGUARD CONCEPTS SL
Administrador Solidario
- Antonio Martinez Martinez
- Veloso Cachaldora Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 181, S 8, H LU 13484, I/A 4 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-27
Empresa: VANGUARD CONCEPTS SL
Consejero Delegado Solidario
- Antonio Martinez Martinez
- Mazaira Vazquez Javier
- Veloso Cachaldora Jesus
Consejero
- Antonio Martinez Martinez
- Mazaira Vazquez Javier
- Ruiz Partal Juan
- Veloso Cachaldora Jesus
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 181, S 8, H LU 13484, I/A 4 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-27
Empresa: VANGUARD CONCEPTS SL
Consejero Delegado Solidario
- Antonio Martinez Martinez
- Mazaira Vazquez Javier
- Veloso Cachaldora Jesus
Consejero
- Antonio Martinez Martinez
- Mazaira Vazquez Javier
- Ruiz Partal Juan
- Veloso Cachaldora Jesus
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 181, S 8, H LU 13484, I/A 3 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-27
Información de VELOSO CACHALDORA JESUS
Mostramos los datos de VELOSO CACHALDORA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELOSO CACHALDORA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos