VELO VARELA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de VELO VARELA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELO VARELA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A FUEGO LOLITA SL | Administrador Unico | 14/12/2023 | |
A FUEGO LOLITA SL | Socio Unico | 14/12/2023 | |
PROMOCIONES Y EDIFICACIONES Z 9-OURENSE SL | Socio Unico | 19/10/2018 | |
PROMOCIONES Y EDIFICACIONES Z 9-OURENSE SL | Administrador Unico | 19/10/2018 | |
ASTRAGALO STUDIO SL | Socio Unico | 20/09/2010 | |
ASTRAGALO STUDIO SL | Administrador Unico | 20/09/2010 |
VINCULACIONES DE VELO VARELA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELO VARELA JOSE ANTONIO
Empresa: A FUEGO LOLITA SL
Administrador Unico
- Velo Varela Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 176, S 8, H OR 18337, I/A 1 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-32
Empresa: A FUEGO LOLITA SL
Socio Único
- Velo Varela Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 176, S 8, H OR 18337, I/A 1 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-32
Empresa: BROOKESIA DESIGN AND TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Regueira Diego
- Vazquez Cibeira Marcos
- Velo Varela Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 141, S 8, H OR 14689, I/A 4 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-32
Administrador Unico
- Velo Varela Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 132, S 8, H OR 8324, I/A 2 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-32
Socio Único
- Velo Varela Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 132, S 8, H OR 8324, I/A 2 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-32
Empresa: BROOKESIA DESIGN AND TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Regueira Diego
- Vazquez Cibeira Marcos
- Velo Varela Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 140, S 8, H OR 14689, I/A 1 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-32
Empresa: ASTRAGALO STUDIO SL
Administrador Unico
- Velo Varela Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 168, S 8, H OR 12744, I/A 1 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-32
Empresa: ASTRAGALO STUDIO SL
Socio Único
- Velo Varela Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 168, S 8, H OR 12744, I/A 1 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-32
Información de VELO VARELA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de VELO VARELA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELO VARELA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos