VELO PRIETO DANIEL
Informe ejecutivo de VELO PRIETO DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VELO PRIETO DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUCTIVIA SL | Administrador Solidario | 11/05/2023 | |
AGRICOLA EL BOSQUE SL | Apoderado | 11/02/2014 | |
HACIENDA BOSQUE DE MILLARES SL | Administrador Unico | 29/03/2010 |
VINCULACIONES DE VELO PRIETO DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELO PRIETO DANIEL
Empresa: FRUCTIVIA SL
Administrador Solidario
- Velo Prieto Daniel
- Velo Prieto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1192 , F 220, S 8, H H 27869, I/A 2 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-21
Empresa: FRUCTIVIA SL
Administrador Unico
- Velo Prieto Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1192 , F 220, S 8, H H 27869, I/A 2 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-21
Empresa: FRUCTIVIA SL
Administrador Unico
- Velo Prieto Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1192 , F 220, S 8, H H 27869, I/A 1 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-21
Empresa: AGRICOLA EL BOSQUE SL
Apoderado
- Velo Prieto Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 911 , F 200, S 8, H H 9530, I/A 8 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-21
Empresa: HACIENDA BOSQUE DE MILLARES SL
Administrador Unico
- Velo Prieto Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922 , F 64, S 8, H H 18433,H , I/ 1 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-21
Información de VELO PRIETO DANIEL
Mostramos los datos de VELO PRIETO DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELO PRIETO DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos