VELO PLEITE JOSE-ENRIQUE
Informe ejecutivo de VELO PLEITE JOSE-ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELO PLEITE JOSE-ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES VELO SL | Administrador Unico | 20/11/2019 | |
DESTACA OBRAS Y PROYECTOS SL | Administrador Unico | 03/12/2018 | |
PROMOCIONES VELO SL | Apoderado | 28/10/2015 |
VINCULACIONES DE VELO PLEITE JOSE-ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELO PLEITE JOSE-ENRIQUE
Empresa: PROMOCIONES VELO SL
Administrador Unico
- Velo Pleite Jose-enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33759 , F 185, S 8, H M 82703, I/A 10 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-28
Empresa: BUSINESS AND TAX ADVICE SL
Apoderado Solidario
- Pleite Perez Gregoria
- Velo Fernandez Jose Enrique
- Velo Pleite Jose-enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36024 , F 94, S 8, H M 647304, I/A 3 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Empresa: DESTACA OBRAS Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Velo Pleite Jose-enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38426 , F 165, S 8, H M 683597, I/A 1 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-28
Empresa: BUSINESS AND TAX ADVICE SL
Apoderado Solidario
- Pleite Perez Gregoria
- Velo Fernandez Jose Enrique
- Velo Pleite Jose-enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36024 , F 94, S 8, H M 647304, I/A 2 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-28
Empresa: PROMOCIONES VELO SL
Administrador Mancomunado
- Pleite Perez Gregoria
- Velo Fernandez Jose Enrique
- Velo Pleite Jose-enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33759 , F 185, S 8, H M 82703, I/A 9 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Empresa: PROMOCIONES VELO SL
Apoderado
- Pleite Perez Gregoria
- Velo Fernandez Jose Enrique
- Velo Pleite Jose-enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5040 , F 140, S 8, H M 82703, I/A 8 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
Información de VELO PLEITE JOSE-ENRIQUE
Mostramos los datos de VELO PLEITE JOSE-ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELO PLEITE JOSE-ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos