VELILLA GIMENEZ CARLOS
Informe ejecutivo de VELILLA GIMENEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELILLA GIMENEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMBIT ENTERPRISE SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 04/07/2023 | |
INTEGRAL INVESTMENTS GROUP SL | Apoderado Solidario | 04/07/2023 | |
INTEGRAL MIDDLE EAST SL | Apoderado Solidario | 04/07/2023 | |
SOLUCIONES CIM AVANZADAS SL | Apoderado | 28/06/2023 | |
CADVISION SL | Apoderado | 26/06/2023 | |
INTEGRAL INNOVATION TALDEA SL | Apoderado | 26/06/2023 | |
CORREDURIA DE SEGUROS JUGABERO RISC SL | Apoderado Mancomunado | 03/02/2021 |
VINCULACIONES DE VELILLA GIMENEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELILLA GIMENEZ CARLOS
Empresa: INTEGRAL MIDDLE EAST SL
Apoderado Solidario
- Velilla Gimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45072 , F 18, S 8, H B 476032, I/A 4 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-08
Empresa: INTEGRAL INVESTMENTS GROUP SL
Apoderado Solidario
- Velilla Gimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44836 , F 151, S 8, H B 468951, I/A 2 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-08
Empresa: AMBIT ENTERPRISE SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Velilla Gimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43687 , F 214, S 8, H B 435500, I/A 2 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-08
Empresa: SOLUCIONES CIM AVANZADAS SL
Apoderado
- Velilla Gimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 509 , F 99, S 8, H LO 8020, I/A 10 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-26
Empresa: CADVISION SL
Apoderado
- Velilla Gimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 69, S 8, H BI 14830, I/A 8 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-48
Empresa: INTEGRAL INNOVATION TALDEA SL
Apoderado
- Velilla Gimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5979 , F 118, S 8, H BI 76350, I/A 3 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-48
Empresa: VEXOR INVEST SA
Apoderado Mancomunado
- Velilla Gimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47325 , F 9, S 8, H B 548535, I/A 5 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Empresa: VEXOR INVEST SA
Apoderado Mancomunado
- Closa Hernandez Alejandro
- Closa Moradell Jose Maria
- Velilla Gimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47325 , F 9, S 8, H B 548535, I/A 4 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-08
Apoderado Mancomunado
- Closa Hernandez Alejandro
- Closa Moradell Jose Maria
- Velilla Gimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47595 , F 86, S 8, H B 16795, I/A 19 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-08
Información de VELILLA GIMENEZ CARLOS
Mostramos los datos de VELILLA GIMENEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELILLA GIMENEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos