VELILLA GARCIA ESTHER
Informe ejecutivo de VELILLA GARCIA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VELILLA GARCIA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BCN2024 HEALTH SL | Administrador Solidario | 11/07/2024 | |
RC FERTILITY AND GENETICS AIE | Administrador Unico | 17/01/2022 | |
REPROCLINIC SL | Apoderado Solidario | 02/01/2018 | |
COLOR IT 2016 SL | Administrador Solidario | 31/01/2017 |
VINCULACIONES DE VELILLA GARCIA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELILLA GARCIA ESTHER
Empresa: BCN2024 HEALTH SL
Administrador Solidario
- Becerra Gomez Francisco Jose
- Velilla Garcia Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 618438, I/A 1 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-08
Empresa: REPROCLINIC SL
Administrador Unico
- Velilla Garcia Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48456 , F 90, S 8, H B 584512, I/A 8 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-08
Empresa: RC FERTILITY AND GENETICS AIE
Administrador Unico
- Velilla Garcia Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46620 , F 3, S 8, H B 525674, I/A 3 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-08
Empresa: REPROCLINIC SL
Administrador Unico
- Velilla Garcia Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46326 , F 187, S 8, H B 512592, I/A 8 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-08
Empresa: OVOCLINIC BARCELONA SL
Administrador Unico
- Velilla Garcia Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5468, L 4375, F 14, S 8, H MA131577, I/A 3 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-29
Empresa: REPROCLINIC SL
Administrador Mancomunado
- Cubillo Alonso Francisco Javier
- Velilla Garcia Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46194 , F 32, S 8, H B 512592, I/A 3 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-08
Empresa: REPROCLINIC SL
Apoderado Solidario
- Cubillo Alonso Francisco Javier
- Velilla Garcia Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46194 , F 31, S 8, H B 512592, I/A 2 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-08
Empresa: REPROCLINIC SL
Administrador Mancomunado
- Cubillo Alonso Francisco Javier
- Velilla Garcia Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46194 , F 26, S 8, H B 512592, I/A 1 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-08
Empresa: THE PGD LAB SL
Administrador Solidario
- Velilla Garcia Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45043 , F 145, S 8, H B 475241, I/A 2 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-08
Empresa: COLOR IT 2016 SL
Administrador Solidario
- Velilla Garcia Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45277 , F 84, S 8, H B 482650, I/A 2 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-08
VER MAS ACTOS
Información de VELILLA GARCIA ESTHER
Mostramos los datos de VELILLA GARCIA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELILLA GARCIA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos