VELILLA GARCIA ANGEL
Informe ejecutivo de VELILLA GARCIA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VELILLA GARCIA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VELILLA GUILLEN INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 30/09/2021 |
VINCULACIONES DE VELILLA GARCIA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELILLA GARCIA ANGEL
Empresa: TALLERES VELILLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jean Louis Charles Goffin
- Velilla Garcia Angel
- Velilla Garcia Marta
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29761 , F 177, S 8, H B 71276, I/A 33 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-08
Empresa: TALLERES VELILLA SA
Consejero
- Velilla Garcia Angel
- Velilla Garcia Marta
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29761 , F 176, S 8, H B 71276, I/A 32 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-08
Empresa: INSTANT PRODUCTS SALES SL
Liquidador
- Velilla Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46877 , F 16, S 8, H B 533933, I/A 2 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
Empresa: INSTANT PRODUCTS SALES SL
Administrador Unico
- Velilla Garcia Angel
Liquidador
- Velilla Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46877 , F 16, S 8, H B 533933, I/A 2 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
Empresa: VELILLA GUILLEN INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Velilla Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48001 , F 112, S 8, H B 569030, I/A 1 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-08
Empresa: TALLERES VELILLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jean Louis Charles Goffin
- Velilla Garcia Angel
- Velilla Garcia Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29761 , F 174, S 8, H B 71276, I/A 30 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-08
Empresa: TALLERES VELILLA SA
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jean Louis Charles Goffin
- Velilla Garcia Angel
- Velilla Garcia Marta
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24339 , F 46, S 8, H B 71276, I/A 29 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-08
Empresa: TALLERES VELILLA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24339 , F 46, S 8, H B 71276, I/A 29 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-08
Empresa: INSTANT PRODUCTS SALES SL
Administrador Unico
- Velilla Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46877 , F 16, S 8, H B 533933, I/A 1 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-08
Empresa: TALLERES VELILLA SA
Apoderado Solidario
- Velilla Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24339 , F 43, S 8, H B 71276, I/A 22 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-08
Información de VELILLA GARCIA ANGEL
Mostramos los datos de VELILLA GARCIA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELILLA GARCIA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos