VELEZ UNQUERA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de VELEZ UNQUERA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VELEZ UNQUERA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRIMONIO Y RESTAURACION SL | Administrador Mancomunado | 11/04/2022 | |
ORNAMENTOS ARQUITECTONICOS SL | Administrador Mancomunado | 11/04/2022 | |
EURO DEL CAÑO SL | Administrador Mancomunado | 19/11/2019 | |
CULTUR VIAJES PATRIMONIO SL | Administrador Mancomunado | 17/02/2016 | |
MONITORING HERITAGE SYSTEM SL | Administrador Mancomunado | 04/03/2014 | |
MONITORING HERITAGE SYSTEM SECURITY SL | Administrador Mancomunado | 22/10/2012 | |
ENCICLOPEDIA DEL ROMANICO SL | Administrador Mancomunado | 25/09/2009 |
VINCULACIONES DE VELEZ UNQUERA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELEZ UNQUERA JOSE LUIS
Empresa: ORNAMENTOS ARQUITECTONICOS SL
Administrador Mancomunado
- Retortillo Osuna Alvaro
- Velez Unquera Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 276 , F 32, S 8, H P 1057, I/A 10 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-34
Empresa: PATRIMONIO Y RESTAURACION SL
Administrador Mancomunado
- Retortillo Osuna Alvaro
- Velez Unquera Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 309 , F 53, S 8, H P 3510, I/A 4 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-34
Empresa: EURO DEL CAÑO SL
Administrador Mancomunado
- Espartero Gonzalez Maria Del Mar
- Prieto Vielba Juan Carlos
- Velez Unquera Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 789 , F 6, S 8, H LE 7794, I/A 6 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-24
Empresa: CULTUR VIAJES PATRIMONIO SL
Administrador Mancomunado
- Heredia Mundet Maria
- Prieto Vielba Juan Carlos
- Velez Unquera Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 475 , F 57, S 8, H P 7502, I/A 1 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-34
Empresa: MONITORING HERITAGE SYSTEM SL
Administrador Mancomunado
- Prieto Vielba Juan Carlos
- Velez Unquera Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 17, S 8, H P 7109, I/A 1 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-34
Administrador Mancomunado
- Prieto Vielba Juan Carlos
- Velez Unquera Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 456 , F 56, S 8, H P 6801, I/A 1 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-34
Empresa: ENCICLOPEDIA DEL ROMANICO SL
Administrador Mancomunado
- Velez Unquera Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 309 , F 86, S 8, H P 3513, I/A 2 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-34
Información de VELEZ UNQUERA JOSE LUIS
Mostramos los datos de VELEZ UNQUERA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELEZ UNQUERA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos