VELEZ RUIZ JESUS-ANGEL
Informe ejecutivo de VELEZ RUIZ JESUS-ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VELEZ RUIZ JESUS-ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
E-DUX TECNOLOGIA SL | Administrador Solidario | 17/05/2011 | 27/05/2014 |
CH2M HILL ESPAÑA SL | Apoderado | 23/10/2009 | 30/11/2011 |
VINCULACIONES DE VELEZ RUIZ JESUS-ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELEZ RUIZ JESUS-ANGEL
Empresa: E-DUX TECNOLOGIA SL
Administrador Solidario
- Egozcue Urbelz Xabier
- Herrera Ruiz Jose Carlos
- Velez Ruiz Jesus-angel
- Vivancos Garcia Francisco Javier
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 3, S 8, H NA 31119, I/A 2 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-31
Empresa: CH2M HILL ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 142, S 8, H M 198633, I/A 39 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
Empresa: E-DUX TECNOLOGIA SL
Administrador Solidario
- Egozcue Urbelz Xabier
- Herrera Ruiz Jose Carlos
- Velez Ruiz Jesus-angel
- Vivancos Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 1, S 8, H NA 31119, I/A 1 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-31
Empresa: CH2M HILL ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bryson Mclean Margaret
- Johnson Ian Albert
- Shelton Brian Richard
- Velez Ruiz Jesus-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 134, S 8, H M 198633, I/A 33 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-28
Información de VELEZ RUIZ JESUS-ANGEL
Mostramos los datos de VELEZ RUIZ JESUS-ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELEZ RUIZ JESUS-ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos