VELEZ PEREZ MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de VELEZ PEREZ MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELEZ PEREZ MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUNGE IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 04/04/2019 | |
BUNGE IBERICA SA | Apoderado | 04/03/2019 |
VINCULACIONES DE VELEZ PEREZ MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELEZ PEREZ MARIA DEL MAR
Empresa: MOYRESA GIRASOL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Argelich Garcia Carles
- Arribas Vallejo Martin
- Bertran Sese Gloria
- Cabero Marques Pablo
- Carbo Cabello Elisabet
- Estupiña Gaudioso Daniel
- Fernandez Lopez Manuel Jose
- Fernandez Lopez Manuel Jose
- Masso Oriol Javier
- Masso Oriol Javier
- Ruben Pignata Adrian
- Sanchez Valverde Eva
- Sanchez Valverde Eva
- Sanjuan Guillen Eduardo
- Torres Caixas Francisco
- Velez Perez Maria Del Mar
- Velez Perez Maria Del Mar
- Zappala Michele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27116 , F 168, S 8, H M 348061, I/A 69 (22/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-81-28
Empresa: MOYRESA GIRASOL SL
Apoderado
- Bertran Sese Gloria
- Torres Caixas Francisco
- Velez Perez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27116 , F 167, S 8, H M 348061, I/A 68 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-28
Empresa: MOYRESA GIRASOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27116 , F 165, S 8, H M 348061, I/A 66 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-28
Empresa: BUNGE IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Alonso Fernando
- Arribas Vallejo Martin
- Bertran Sese Gloria
- Blanco Salvador Raul
- Cabero Marques Pablo
- Canton Chuecos Azahara
- Davi Sole Pere
- Estupiña Gaudioso Daniel
- Fernandez Ros Diego
- Garcia Miro Jordi
- Hijano Duarte Alejandro
- Olivan Fajardo Sebastian
- Pires Zimmermann Helenice
- Sanchez Valverde Eva
- Sanjuan Guillen Eduardo
- Torres Caixas Francisco
- Velez Perez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38847 , F 2, S 8, H M 176697, I/A 174 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-28
Empresa: BUNGE IBERICA SA
Apoderado
- Bertran Sese Gloria
- Blanco Salvador Raul
- Torres Caixas Francisco
- Velez Perez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36447 , F 222, S 8, H M 176697, I/A 171 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Empresa: BUNGE IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Argelich Garcia Carles
- Carbo Cabello Elisabet
- Iriarte Daniel Hugo
- Martin Perez Andres
- Velez Perez Maria Del Mar
- Velez Perez Maria Del Mar
Apoderado
- Alvarez Alonso Fernando
- Bertran Sese Gloria
- Cabero Marques Pablo
- Estupiña Gaudioso Daniel
- Fernandez Lopez Manuel Jose
- Fernandez Lopez Manuel Jose
- Martin Perez Andres
- Masso Oriol Javier
- Masso Oriol Javier
- Olaso Duhalde Rafael
- Pires Zimmermann Helenice
- Sanchez Valverde Eva
- Sanjuan Guillen Eduardo
- Torres Caixas Francisco
- Zappala Michele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36447 , F 221, S 8, H M 176697, I/A 170 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Empresa: MOYRESA GIRASOL SL
Apoderado
- Velez Perez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27116 , F 58, S 8, H M 348061, I/A 39 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
Empresa: BUNGE IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Velez Perez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29772 , F 74, S 8, H M 176697, I/A 140 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-28
Empresa: MOYRESA GIRASOL SL
Apoderado
- Argelich Garcia Carles
- Velez Perez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27116 , F 57, S 8, H M 348061, I/A 38 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Empresa: BUNGE IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Argelich Garcia Carles
- Velez Perez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29772 , F 73, S 8, H M 176697, I/A 139 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-28
Información de VELEZ PEREZ MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de VELEZ PEREZ MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELEZ PEREZ MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos