VELENCOSO MIR CRISTINA
Informe ejecutivo de VELENCOSO MIR CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VELENCOSO MIR CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUALITAT ZERO TRES SL | Administrador Unico | 15/07/2022 | |
GESTNOVA GRUPO3 SL | Administrador Solidario | 29/04/2015 |
VINCULACIONES DE VELENCOSO MIR CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELENCOSO MIR CRISTINA
Empresa: QUALITAT ZERO TRES SL
Administrador Unico
- Velencoso Mir Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2779 , F 143, S 8, H T 46117, I/A 2 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-43
Empresa: QUALITAT ZERO TRES SL
Administrador Solidario
- Garrido Conde Antonio
- Velencoso Mir Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2779 , F 143, S 8, H T 46117, I/A 2 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-43
Administrador Solidario
- Garrido Conde Antonio
- Velencoso Mir Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716 , F 102, S 8, H T 23343, I/A 4 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-43
Empresa: GESTNOVA GRUPO3 SL
Administrador Solidario
- Garrido Conde Antonio
- Velencoso Mir Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 60, S 8, H T 48198, I/A 1 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-43
Empresa: EUROTRANS PE-RA SL
Apoderado
- Velencoso Mir Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2745 , F 223, S 8, H T 45421, I/A 3 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-43
Empresa: QUALITAT ZERO TRES SL
Administrador Solidario
- Garrido Conde Antonio
- Velencoso Mir Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2779 , F 139, S 8, H T 46117, I/A 1 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-43
Empresa: EUROTRANS PE-RA SL
Apoderado
- Velencoso Mir Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2745 , F 221, S 8, H T 45421, I/A 2 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-43
Información de VELENCOSO MIR CRISTINA
Mostramos los datos de VELENCOSO MIR CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELENCOSO MIR CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos