VELENCOSO ILLANA JESUS
Informe ejecutivo de VELENCOSO ILLANA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VELENCOSO ILLANA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONDRAGO CONSULTORES SL | Apoderado | 17/03/2021 |
VINCULACIONES DE VELENCOSO ILLANA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELENCOSO ILLANA JESUS
Empresa: THE HOUSE OF Y-CLAY SL
Liquidador Unico
- Velencoso Illana Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9750, L 7032, F 13, S 8, H V 158034, I/A 2 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-46
Empresa: THE HOUSE OF Y-CLAY SL
Administrador Unico
- Velencoso Illana Jesus
Liquidador Unico
- Velencoso Illana Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9750, L 7032, F 13, S 8, H V 158034, I/A 2 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-46
Empresa: SERYGES 2007 SL
Liquidador Unico
- Velencoso Illana Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8575, L 5863, F 88, S 8, H V 118184, I/A 3 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-46
Empresa: SERYGES 2007 SL
Administrador Unico
- Velencoso Illana Jesus
Liquidador Unico
- Velencoso Illana Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8575, L 5863, F 88, S 8, H V 118184, I/A 3 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-46
Empresa: MONDRAGO CONSULTORES SL
Apoderado
- Velencoso Illana Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10667, L 7948, F 89, S 8, H V 187596, I/A 3 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-46
Empresa: MONDRAGO CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Velencoso Illana Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10667, L 7948, F 89, S 8, H V 187596, I/A 2 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-46
Empresa: MONDRAGO CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Velencoso Illana Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10667, L 7948, F 89, S 8, H V 187596, I/A 1 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-46
Empresa: MONDRAGO CONSULTORES SL
Socio Único
- Velencoso Illana Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10667, L 7948, F 89, S 8, H V 187596, I/A 1 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-46
Empresa: THE HOUSE OF Y-CLAY SL
Administrador Unico
- Velencoso Illana Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9750, L 7032, F 13, S 8, H V 158034, I/A 1 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-46
Empresa: THE HOUSE OF Y-CLAY SL
Socio Único
- Velencoso Illana Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9750, L 7032, F 13, S 8, H V 158034, I/A 1 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-46
Información de VELENCOSO ILLANA JESUS
Mostramos los datos de VELENCOSO ILLANA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELENCOSO ILLANA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos