VELAZQUEZ PEÑA GONZALO
Informe ejecutivo de VELAZQUEZ PEÑA GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VELAZQUEZ PEÑA GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVELCLOUD SL | Administrador Solidario | 16/05/2011 | 03/06/2013 |
LIBRERIA VELAZQUEZ SL | Administrador Unico | 15/04/2013 | |
GONZALO VELAZQUEZ SL | Administrador Unico | 23/11/2012 |
VINCULACIONES DE VELAZQUEZ PEÑA GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELAZQUEZ PEÑA GONZALO
Empresa: NO PARES DE LEER SL
Administrador Solidario
- Velazquez Peña Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25845 , F 15, S 8, H M 465809, I/A 3 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Empresa: LIBRERIA VELAZQUEZ SL
Administrador Unico
- Velazquez Peña Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8861 , F 214, S 8, H M 116167, I/A 6 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-28
Empresa: GONZALO VELAZQUEZ SL
Administrador Unico
- Velazquez Peña Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12942 , F 97, S 8, H M 208463, I/A 3 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
Empresa: NO PARES DE LEER SL
Administrador Solidario
- Velazquez Fresnillo Gonzalo
- Velazquez Peña Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25845 , F 14, S 8, H M 465809, I/A 2 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-28
Información de VELAZQUEZ PEÑA GONZALO
Mostramos los datos de VELAZQUEZ PEÑA GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELAZQUEZ PEÑA GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos