VELAZQUEZ MILLAN HUGO
Informe ejecutivo de VELAZQUEZ MILLAN HUGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELAZQUEZ MILLAN HUGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEZAMA DIRECTORSHIP SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/03/2024 | |
BORGATA INVESTMENTS SL | Apoderado | 27/02/2024 | |
GIBSEN INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/10/2023 | |
YANSEI INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/07/2023 | |
KSH GALDOS SPANISH HOLDINGS SL | Apoderado | 15/06/2023 | |
GSA SPAIN OPPORTUNISTIC HOLDCO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/05/2023 | |
GSA SPAIN OPPORTUNISTIC BIDCO SL | Apoderado | 05/05/2023 | |
GSA SPAIN CORE BIDCO SL | Apoderado | 05/05/2023 | |
TSHCE SANTS SL | Apoderado | 05/05/2023 | |
GSA SPAIN CORE HOLDCO SL | Apoderado | 05/05/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VELAZQUEZ MILLAN HUGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELAZQUEZ MILLAN HUGO
Empresa: BERAPI INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Holloway Christopher Richard
- Muñoz Santiago Antonio Miguel
- Rodriguez Enriquez Pedro
- Velazquez Millan Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 675609, I/A 9 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-28
Empresa: LEZAMA DIRECTORSHIP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Holloway Christopher Richard
- Muñoz Santiago Antonio Miguel
- Rodriguez Enriquez Pedro
- Velazquez Millan Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39945 , F 63, S 8, H M 709460, I/A 5 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-28
Empresa: BORGATA INVESTMENTS SL
Apoderado
- Holloway Christopher Richard
- Muñoz Santiago Antonio Miguel
- Rodriguez Enriquez Pedro
- Velazquez Millan Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39445 , F 155, S 8, H M 700336, I/A 6 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-28
Empresa: BERAPI INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Holloway Christopher Richard
- Muñoz Santiago Antonio Miguel
- Rodriguez Enriquez Pedro
- Velazquez Millan Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37942 , F 14, S 8, H M 675609, I/A 8 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Empresa: GIBSEN INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Muñoz Santiago Antonio Miguel
- Rodriguez Enriquez Pedro
- Velazquez Millan Hugo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33042 , F 217, S 8, H M 594799, I/A 27 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
Empresa: YANSEI INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Muñoz Santiago Antonio Miguel
- Rodriguez Enriquez Pedro
- Velazquez Millan Hugo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32826 , F 14, S 8, H M 590902, I/A 25 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-28
Empresa: KSH GALDOS SPANISH HOLDINGS SL
Apoderado
- Holloway Christopher Richard
- Muñoz Santiago Antonio Miguel
- Rodriguez Enriquez Pedro
- Velazquez Millan Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36236 , F 24, S 8, H M 535135, I/A 23 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28
Empresa: GSA SPAIN OPPORTUNISTIC HOLDCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Muñoz Santiago Antonio Miguel
- Rodriguez Enriquez Pedro
- Velazquez Millan Hugo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38370 , F 46, S 8, H M 682694, I/A 8 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-28
Empresa: GSA SPAIN CORE BIDCO SL
Apoderado
- Holloway Christopher Richard
- Muñoz Santiago Antonio Miguel
- Rodriguez Enriquez Pedro
- Velazquez Millan Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37929 , F 140, S 8, H M 675390, I/A 10 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-28
Empresa: GSA SPAIN OPPORTUNISTIC BIDCO SL
Apoderado
- Holloway Christopher Richard
- Muñoz Santiago Antonio Miguel
- Rodriguez Enriquez Pedro
- Velazquez Millan Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38370 , F 22, S 8, H M 682691, I/A 8 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-28
VER MAS ACTOS
Información de VELAZQUEZ MILLAN HUGO
Mostramos los datos de VELAZQUEZ MILLAN HUGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELAZQUEZ MILLAN HUGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos