VELAZQUEZ HARO MARCOS
Informe ejecutivo de VELAZQUEZ HARO MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VELAZQUEZ HARO MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS MAGEINPRO SL | Administrador Unico | 09/02/2023 | |
MANTENIMIENTO Y GESTION INTEGRADA SL | Socio Unico | 30/04/2012 | |
MANTENIMIENTO Y GESTION INTEGRADA SL | Administrador Unico | 30/04/2012 | |
TRANSFORMADOS METALICOS DE PONTEJOS SL | Liquidador | 26/03/2012 | |
GESTIMETAL CANTABRIA SL | Liquidador | 13/10/2011 | |
PROYETVELA XXI SL | Liquidador | 13/10/2011 |
VINCULACIONES DE VELAZQUEZ HARO MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELAZQUEZ HARO MARCOS
Empresa: DESARROLLOS MAGEINPRO SL
Administrador Unico
- Velazquez Haro Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 106, S 8, H S 36673, I/A 1 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-39
Empresa: MANTENIMIENTO Y GESTION INTEGRADA SL
Administrador Unico
- Velazquez Haro Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1031 , F 70, S 8, H S 23275, I/A 1 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-39
Empresa: MANTENIMIENTO Y GESTION INTEGRADA SL
Socio Único
- Velazquez Haro Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1031 , F 70, S 8, H S 23275, I/A 1 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-39
Liquidador
- Velazquez Haro Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 882 , F 22, S 8, H S 17706, I/A 3 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-39
Administrador Unico
- Velazquez Haro Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 882 , F 22, S 8, H S 17706, I/A 3 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-39
Empresa: PROYETVELA XXI SL
Liquidador
- Velazquez Haro Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 795 , F 222, S 8, H S 14352, I/A 4 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-39
Empresa: PROYETVELA XXI SL
Administrador Unico
- Velazquez Haro Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 795 , F 222, S 8, H S 14352, I/A 4 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-39
Empresa: GESTIMETAL CANTABRIA SL
Liquidador
- Velazquez Haro Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 719 , F 204, S 8, H S 11490, I/A 4 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-39
Empresa: GESTIMETAL CANTABRIA SL
Administrador Unico
- Velazquez Haro Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 719 , F 204, S 8, H S 11490, I/A 4 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-39
Información de VELAZQUEZ HARO MARCOS
Mostramos los datos de VELAZQUEZ HARO MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELAZQUEZ HARO MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos