VELAZQUEZ FRESNILLO MARIA ASCENSION
Informe ejecutivo de VELAZQUEZ FRESNILLO MARIA ASCENSION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VELAZQUEZ FRESNILLO MARIA ASCENSION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GONZALO VELAZQUEZ SL | Administrador Unico | 23/11/2012 | 22/06/2018 |
GONZALO VELAZQUEZ SL | Liquidador | 22/06/2018 | 22/06/2018 |
EVELCLOUD SL | Liquidador | 04/12/2017 | 11/12/2017 |
EVELCLOUD SL | Administrador Solidario | 03/06/2013 | 04/12/2017 |
VINCULACIONES DE VELAZQUEZ FRESNILLO MARIA ASCENSION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELAZQUEZ FRESNILLO MARIA ASCENSION
Empresa: GONZALO VELAZQUEZ SL
Liquidador
- Velazquez Fresnillo Maria Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12942 , F 97, S 8, H M 208463, I/A 4 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-28
Empresa: GONZALO VELAZQUEZ SL
Administrador Unico
- Velazquez Fresnillo Maria Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12942 , F 97, S 8, H M 208463, I/A 4 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-28
Empresa: EVELCLOUD SL
Liquidador
- Velazquez Fresnillo Maria Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25845 , F 15, S 8, H M 465809, I/A 4 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
Empresa: EVELCLOUD SL
Administrador Solidario
- Velazquez Fresnillo Gonzalo
- Velazquez Fresnillo Maria Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25845 , F 15, S 8, H M 465809, I/A 4 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
Empresa: NO PARES DE LEER SL
Administrador Solidario
- Velazquez Fresnillo Maria Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25845 , F 15, S 8, H M 465809, I/A 3 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Empresa: GONZALO VELAZQUEZ SL
Administrador Unico
- Velazquez Fresnillo Maria Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12942 , F 97, S 8, H M 208463, I/A 3 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
Información de VELAZQUEZ FRESNILLO MARIA ASCENSION
Mostramos los datos de VELAZQUEZ FRESNILLO MARIA ASCENSION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELAZQUEZ FRESNILLO MARIA ASCENSION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos