VELAZQUEZ CESPEDES SANTIAGO
Informe ejecutivo de VELAZQUEZ CESPEDES SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELAZQUEZ CESPEDES SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES 2014 MONCLOA SL | Administrador Unico | 26/02/2019 | |
RIGISA LEYENDAS SL | Administrador Unico | 28/11/2017 |
VINCULACIONES DE VELAZQUEZ CESPEDES SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELAZQUEZ CESPEDES SANTIAGO
Empresa: MATEO V.C 23 SL
Administrador Unico
- Velazquez Cespedes Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43364 , F 3, S 8, H M 765973, I/A 2 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Empresa: MATEO V.C 23 SL
Administrador Unico
- Velazquez Cespedes Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43364 , F 1, S 8, H M 765973, I/A 1 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
Empresa: PROMOCIONES 2014 MONCLOA SL
Administrador Unico
- Velazquez Cespedes Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32715 , F 112, S 8, H M 588934, I/A 2 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Empresa: RIGISA LEYENDAS SL
Administrador Unico
- Velazquez Cespedes Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36700 , F 160, S 8, H M 657849, I/A 1 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-28
Información de VELAZQUEZ CESPEDES SANTIAGO
Mostramos los datos de VELAZQUEZ CESPEDES SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELAZQUEZ CESPEDES SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos