VELAYOS CASTILLA SUSANA
Informe ejecutivo de VELAYOS CASTILLA SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELAYOS CASTILLA SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTIGESTIO 2011 SL | Administrador Solidario | 16/01/2020 | |
BINISAFUA INVERSIONES Y HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 15/01/2013 |
VINCULACIONES DE VELAYOS CASTILLA SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELAYOS CASTILLA SUSANA
Empresa: MULTIGESTIO 2011 SL
Administrador Solidario
- Armengol Rofes Luis
- Velayos Castilla Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42983 , F 137, S 8, H B 417208, I/A 3 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Administrador Unico
- Velayos Castilla Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43551 , F 188, S 8, H B 432038, I/A 1 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
Administrador Solidario
- Armengol Rofes Luis
- Velayos Castilla Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36562 , F 4, S 8, H B 293731, I/A 3 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-08
Información de VELAYOS CASTILLA SUSANA
Mostramos los datos de VELAYOS CASTILLA SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELAYOS CASTILLA SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos