VELASCO SANCHEZ JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de VELASCO SANCHEZ JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VELASCO SANCHEZ JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANCIPI SA | Consejero | 21/04/2023 | |
MANCIPI SA | Presidente | 21/04/2023 | |
HARVEST LEGAL SLP | Apoderado Solidario | 10/03/2021 |
VINCULACIONES DE VELASCO SANCHEZ JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELASCO SANCHEZ JOSE CARLOS
Empresa: MANCIPI SA
Apoderado
Consejero
- Fernandes Romero Ibor
- Pinto Bermudez Alberto
- Velasco Sanchez Jose Carlos
Presidente
- Velasco Sanchez Jose Carlos
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45114 , F 50, S 8, H M 793894, I/A 1 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Empresa: HARVEST LEGAL SLP
Apoderado Solidario
- Fuster-fabra Toapanta Juan Ignacio
- Velasco Sanchez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30723 , F 104, S 8, H M 552879, I/A 5 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Empresa: HARVEST LEGAL SLP
Administrador Solidario
- Fuster Fabra Toapanta Ignacio
- Velasco Sanchez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30723 , F 103, S 8, H M 552879, I/A 4 (26/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
Empresa: HARVEST LEGAL SLP
Administrador Solidario
- Fuster Fabra Toapanta Ignacio
- Velasco Sanchez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30723 , F 102, S 8, H M 552879, I/A 2 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Empresa: HARVEST LEGAL SLP
Administrador Mancomunado
- Palacio Minguez Jose Javier
- Senante Sanchez Alberto Jose
- Velasco Sanchez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30723 , F 102, S 8, H M 552879, I/A 2 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Empresa: HARVEST LEGAL SLP
Administrador Mancomunado
- Palacio Minguez Jose Javier
- Senante Sanchez Alberto Jose
- Velasco Sanchez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30723 , F 100, S 8, H M 552879, I/A 1 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-28
Información de VELASCO SANCHEZ JOSE CARLOS
Mostramos los datos de VELASCO SANCHEZ JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELASCO SANCHEZ JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos