VELASCO OLIVA OSCAR ANTONIO
Informe ejecutivo de VELASCO OLIVA OSCAR ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELASCO OLIVA OSCAR ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HADO MEDIOAMBIENTAL SL | Socio Unico | 04/12/2019 | |
HADO MEDIOAMBIENTAL SL | Administrador Unico | 04/12/2019 |
VINCULACIONES DE VELASCO OLIVA OSCAR ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELASCO OLIVA OSCAR ANTONIO
Administrador Solidario
- Martin Sanchez Manuel-alonso
- Velasco Oliva Oscar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 34, S 8, H VA 30337, I/A 4 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-47
Administrador Solidario
- Martin Sanchez Manuel-alonso
- Velasco Oliva Oscar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 34, S 8, H VA 30337, I/A 3 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-47
Administrador Unico
- Velasco Oliva Oscar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 34, S 8, H VA 30337, I/A 3 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-47
Empresa: HADO MEDIOAMBIENTAL SL
Administrador Unico
- Velasco Oliva Oscar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 858 , F 15, S 8, H LO 18734, I/A 1 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-26
Empresa: HADO MEDIOAMBIENTAL SL
Socio Único
- Velasco Oliva Oscar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 858 , F 15, S 8, H LO 18734, I/A 1 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-26
Administrador Unico
- Velasco Oliva Oscar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 130, S 8, H LO 14198, I/A 2 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-26
Administrador Solidario
- Ruiz Godia Miriam
- Velasco Oliva Oscar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 130, S 8, H LO 14198, I/A 2 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-26
Administrador Solidario
- Ruiz Godia Miriam
- Velasco Oliva Oscar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 130, S 8, H LO 14198, I/A 1 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-26
Información de VELASCO OLIVA OSCAR ANTONIO
Mostramos los datos de VELASCO OLIVA OSCAR ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELASCO OLIVA OSCAR ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos