VELASCO LLORET LAURA
Informe ejecutivo de VELASCO LLORET LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE VELASCO LLORET LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PBSA MERIDIANA PROPCO SL | Administrador Solidario | 09/09/2024 | |
GS ROCIGALGO SL | Apoderado Solidario | 25/06/2024 | |
GS TERRIL SL | Administrador Solidario | 18/06/2024 | |
GS VALNERA SL | Administrador Solidario | 18/06/2024 | |
GS BULNES SL | Administrador Solidario | 11/06/2024 | |
GS JERONI SL | Administrador Solidario | 10/06/2024 | |
GS VILLUERCAS SL | Administrador Solidario | 10/06/2024 | |
GS TREVINCA SL | Administrador Unico | 15/02/2024 | |
GS MIRA SL | Administrador Unico | 12/02/2024 | |
GS ALCAZABA SL | Administrador Unico | 09/02/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VELASCO LLORET LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELASCO LLORET LAURA
Empresa: GS BORROS SPN SL
Administrador Solidario
- Amoros Tenorio Pedro
- Velasco Lloret Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824911, I/A 2 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: IRE-RE MERIDIANA JV SL
Administrador Solidario
- Amoros Tenorio Pedro
- Velasco Lloret Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 678990, I/A 16 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Empresa: GS SERROTA SL
Administrador Unico
- Velasco Lloret Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 814174, I/A 2 (04/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: GS LABRA SPN SL
Administrador Unico
- Velasco Lloret Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 815014, I/A 2 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Empresa: GS ROCIGALGO SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Gutierrez Javier
- Amoros Tenorio Pedro
- Velasco Lloret Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 815483, I/A 4 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-28
Empresa: GS ROCIGALGO SL
Administrador Unico
- Velasco Lloret Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 815483, I/A 3 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: GS VALNERA SL
Administrador Solidario
- Amoros Tenorio Pedro
- Velasco Lloret Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825557, I/A 1 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: GS TERRIL SL
Administrador Solidario
- Amoros Tenorio Pedro
- Velasco Lloret Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825556, I/A 1 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: GS URBION SL
Administrador Unico
- Velasco Lloret Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 815482, I/A 2 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: GS TELENO SL
Administrador Unico
- Velasco Lloret Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 813698, I/A 2 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
VER MAS ACTOS
Información de VELASCO LLORET LAURA
Mostramos los datos de VELASCO LLORET LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELASCO LLORET LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos