VELASCO GONZALEZ JUAN
Informe ejecutivo de VELASCO GONZALEZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VELASCO GONZALEZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MACUYA CARS MADRID SL | Apoderado Solidario | 15/02/2022 |
VINCULACIONES DE VELASCO GONZALEZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELASCO GONZALEZ JUAN
Empresa: ESCUDEROS AL VOLANTE SL
Apoderado
- Jimenez Barquilla Luis Francisco
- Velasco Gonzalez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39540 , F 144, S 8, H M 701939, I/A 5 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Empresa: RESOLVALIA SL
Apoderado Solidario
- Jimenez Barquilla Luis Francisco
- Velasco Gonzalez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43112 , F 130, S 8, H M 761840, I/A 3 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Empresa: RESOLVALIA SL
Socio Único
- Velasco Gonzalez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43112 , F 127, S 8, H M 761840, I/A 1 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Empresa: MACUYA CARS MADRID SL
Apoderado Solidario
- Jimenez Barquilla Luis Francisco
- Velasco Gonzalez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42675 , F 72, S 8, H M 754776, I/A 2 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-28
Empresa: PELETERIA VELASCO SL
Administrador Unico
- Velasco Gonzalez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4292 , F 132, S 8, H SE 65298, I/A 2 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-41
Información de VELASCO GONZALEZ JUAN
Mostramos los datos de VELASCO GONZALEZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELASCO GONZALEZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos