VELASCO ERQUICIA ALFREDO RAMON
Informe ejecutivo de VELASCO ERQUICIA ALFREDO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VELASCO ERQUICIA ALFREDO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERQUI GUARDI SL | Administrador Unico | 11/09/2024 | |
ERQUI GUARDI SL | Socio Unico | 11/09/2024 | |
COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL TIERRA DE CAMPOS SL | Consejero | 23/10/2009 |
VINCULACIONES DE VELASCO ERQUICIA ALFREDO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELASCO ERQUICIA ALFREDO RAMON
Empresa: ERQUI GUARDI SL
Administrador Unico
- Velasco Erquicia Alfredo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 74448, I/A 5 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-41
Empresa: ERQUI GUARDI SL
Apoderado Solidario
- Velasco Erquicia Alfredo
- Velasco Erquicia Alfredo Ramon
- Velasco Erquicia Arturo
- Velasco Erquicia Lucia
- Velasco Erquicia Lucia
- Velasco Hernandez Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 74448, I/A 5 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-41
Empresa: ERQUI GUARDI SL
Socio Único
- Velasco Erquicia Alfredo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 74448, I/A 5 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-41
Apoderado Mancomunado
- Cordero Maestre Antonio Jesus
- Crespo Gutes Ignacio Jose
- Gonzalez Rodriguez Jesus
- Molina Montes Iñigo
- Molina Montes Iñigo
- Molina Montes Iñigo
- Santiago Ortiz Dominguez
- Santiago Ortiz Dominguez
- Velasco Erquicia Alfredo Ramon
- Velasco Erquicia Alfredo Ramon
- Velasco Erquicia Alfredo Ramon
Apoderado Solidario
- Santiago Ortiz Dominguez
- Velasco Erquicia Alfredo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 208, S 8, H ZA 7988, I/A 5 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-49
Apoderado Mancomunado
- Cordero Maestre Antonio Jesus
- Crespo Gutes Ignacio Jose
- Gonzalez Rodriguez Jesus
- Molina Montes Iñigo
- Molina Montes Iñigo
- Molina Montes Iñigo
- Santiago Ortiz Dominguez
- Santiago Ortiz Dominguez
- Velasco Erquicia Alfredo Ramon
- Velasco Erquicia Alfredo Ramon
- Velasco Erquicia Alfredo Ramon
Apoderado Solidario
- Santiago Ortiz Dominguez
- Velasco Erquicia Alfredo Ramon
Presidente
- Velasco Erquicia Alfredo Ramon
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436 , F 15, S 8, H P 6191, I/A 2 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-34
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436 , F 13, S 8, H P 6191, I/A 1 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-34
Información de VELASCO ERQUICIA ALFREDO RAMON
Mostramos los datos de VELASCO ERQUICIA ALFREDO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELASCO ERQUICIA ALFREDO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos