VELASCO CONEJO ANTONIO CARLOS
Informe ejecutivo de VELASCO CONEJO ANTONIO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELASCO CONEJO ANTONIO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS A. VELASCO E HIJOS SL | Apoderado | 02/01/2019 |
VINCULACIONES DE VELASCO CONEJO ANTONIO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELASCO CONEJO ANTONIO CARLOS
Empresa: BODEGAS A. VELASCO E HIJOS SL
Administrador Unico
- Velasco Conejo Antonio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 100, S 8, H ZA 2896, I/A 7 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-49
Empresa: BODEGAS A. VELASCO E HIJOS SL
Apoderado
- Velasco Conejo Antonio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 100, S 8, H ZA 2896, I/A 6 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-49
Empresa: DISTRIBUIDORA TORESANA DE BEBIDA SL
Administrador Unico
- Velasco Conejo Antonio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 195, S 8, H ZA 3477, I/A nota (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-49
Empresa: BODEGAS A. VELASCO E HIJOS SL
Administrador Unico
- Velasco Conejo Antonio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 99, S 8, H ZA 2896, I/A 4 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-49
Información de VELASCO CONEJO ANTONIO CARLOS
Mostramos los datos de VELASCO CONEJO ANTONIO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELASCO CONEJO ANTONIO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos