VELASCO CASTRO ELIAS
Informe ejecutivo de VELASCO CASTRO ELIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VELASCO CASTRO ELIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALUMIPRES SL | Administrador Solidario | 17/08/2021 | 24/01/2024 |
MANIMEC ALJE SL | Administrador Solidario | 17/08/2021 | 27/10/2023 |
ALUMIPRES SL | Administrador Mancomunado | 17/08/2021 | |
MANIMEC ALJE SL | Administrador Mancomunado | 17/08/2021 | |
ACABATS EL JORAL SL | Administrador Mancomunado | 05/03/2012 | |
ACABATS EL JORAL SL | Liquidador | 05/03/2012 | 05/03/2012 |
VINCULACIONES DE VELASCO CASTRO ELIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELASCO CASTRO ELIAS
Empresa: ALUMIPRES SL
Administrador Solidario
- MORTIROLO INDUSTRIAL SOLUTIONS SL
- Velasco Castro Elias
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28934 , F 163, S 8, H B 143575, I/A 14 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-08
Empresa: MANIMEC ALJE SL
Administrador Solidario
- MORTIROLO INDUSTRIAL SOLUTIONS SL
- Velasco Castro Elias
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33205 , F 176, S 8, H B 225915, I/A 7 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-08
Empresa: MANIMEC ALJE SL
Administrador Solidario
- MORTIROLO INDUSTRIAL SOLUTIONS SL
- Velasco Castro Elias
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33205 , F 173, S 8, H B 225915, I/A 2 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Empresa: MANIMEC ALJE SL
Administrador Mancomunado
- Merino Poblador Alfonso
- Navarro Sanfulgencio Luis
- Not Olive Jorge
- Velasco Castro Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33205 , F 173, S 8, H B 225915, I/A 2 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Empresa: ALUMIPRES SL
Administrador Solidario
- MORTIROLO INDUSTRIAL SOLUTIONS SL
- Velasco Castro Elias
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28934 , F 160, S 8, H B 143575, I/A 9 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Empresa: ALUMIPRES SL
Administrador Mancomunado
- Merino Poblador Alfonso
- Not Olive Jorge
- Velasco Castro Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28934 , F 160, S 8, H B 143575, I/A 9 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Empresa: ACABATS EL JORAL SL
Liquidador
- Velasco Castro Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31265 , F 180, S 8, H B 192396, I/A 4 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08
Empresa: ACABATS EL JORAL SL
Administrador Mancomunado
- Merino Poblador Alfonso
- Not Olive Jorge
- Velasco Castro Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31265 , F 180, S 8, H B 192396, I/A 4 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08
Información de VELASCO CASTRO ELIAS
Mostramos los datos de VELASCO CASTRO ELIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELASCO CASTRO ELIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos